SHENGOF GROUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SHENGOF GROUP s.r.o. (28421132) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sazovická 507/16, 15521 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 2008 a je stále aktivní. SHENGOF GROUP s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SHENGOF GROUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SHENGOF GROUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 140299 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28421132 | |
Jméno: | M.V.L. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.7.2008 |
Zapsána dne: | 2.7.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 2.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sazovická 507/16, Praha 15521, Česká republika | 20.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Jeremiášova 2722, Praha 5 15500, Česká republika | 22.6.2010 - 20.1.2020 |
Adresa: | Sluneční náměstí 2561/3, Praha 5 15800, Česká republika | 2.7.2008 - 22.6.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.11.2014 |
jednatel | Evgeny Shengof |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2020 |
Adresa | Sazovická 507/16, 15521 Praha |
jednatel | Mikhail Loginov |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 20.1.2020 |
Adresa | Jeremiášova 2722/2b, 15500 Praha |
jednatel | Mikhail Loginov |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2010 do 26.11.2014 |
Adresa | , Moskva, Dmitrovskoje šosse 52-1-78 |
jednatel | Svetlana Friga |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2008 do 26.11.2014 |
Adresa | Sluneční náměstí 2561/3, 15800 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 28421132 |
---|---|
Jméno: | SHENGOF GROUP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 7. 2008 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Sazovická 507/16, Praha 15521 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Evgeny Shengof |
---|
IČO: | 28421132 |
---|---|
Firma: | SHENGOF GROUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Zličín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 7. 2008 |
Sídlo: | Sazovická 507/16, Praha 15521 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |