SHANNON společnost s ručením omezeným má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SHANNON společnost s ručením omezeným (49356259) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vojtěšská 360, 26901 Rakovník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 1993 SHANNON společnost s ručením omezeným má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SHANNON společnost s ručením omezeným nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SHANNON společnost s ručením omezeným na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19815 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49356259 | |
Jméno: | SHANNON společnost s ručením omezeným | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.4.1993 |
Zapsána dne: | 26.4.1993 | |
Datum sepsání společenské smlouvy : 18.1.1993 | 26.4.1993 |
Základní kapitál | 121 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vojtěšská 360, Rakovník , Česká republika | 23.6.1999 |
---|---|---|
Adresa: | Krouzova 3020/3 , Praha 4-Modřany 14000, Česká republika | 26.4.1993 - 23.6.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 30.10.2003 |
specializovaný maloobchod | 14.5.2002 |
velkoobchod | 14.5.2002 |
prakraktická lékařka pro dospělé,tělovýchovné lékařství | 26.4.1993 - 23.6.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.4.1993 - 14.5.2002 |
jednatel | Ing. Zdeněk Kettner |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2021 |
Adresa | Vojtěšská 360, 26901 Rakovník |
jednatel | Ing. Zdeněk Kettner |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 26.4.2021 |
Adresa | Vojtěšská 360, 26901 Rakovník |
jednatel | Marie Kettnerová |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2002 do 9.1.2008 |
Adresa | Vojtěšská 360, 26901 Rakovník |
jednatel | Marie Kettnerová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1999 do 14.5.2002 |
Adresa | Vojtěšská 360, Rakovník |
jednatel | Ing. Martin Kodeš |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1993 do 23.6.1999 |
Adresa | U Jezera 2041, 15000 Praha 5 |
jednatel | MUDr. Jana Kombercová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1993 do 23.6.1999 |
Adresa | Krouzova 3020 , 14000 Praha 4-Modřany |
IČO: | 49356259 |
---|---|
Firma: | SHANNON společnost s ručením omezeným |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Rakovník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 4. 1993 |
Sídlo: | Vojtěšská 360, Rakovník 26901 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |