SH MORAVA s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH MORAVA s.r.o. "^v likvidaci"^ (25852272) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Samotišky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 2. 2000 a je stále aktivní. SH MORAVA s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH MORAVA s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH MORAVA s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 2. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22120 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25852272 | |
Jméno: | SH MORAVA s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.2.2000 |
Zapsána dne: | 11.2.2000 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30.10.2012, č. j. 30Cm 167/2012-8, které nabylo právní moci dne 28.11.2012, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 19.12.2012 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.2.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Toveřská 3, Samotíšky 78351, Česká republika | 11.2.2000 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská činnost | 11.2.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.2.2000 |
hostinská činnost | 11.2.2000 |
jednatel | Ivo Pouzar |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2005 do 17.9.2013 |
Adresa | Komenského 485, 66456 Blučina |
jednatel | Zbyněk Secký |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2000 do 19.10.2005 |
Adresa | Toveřská 3, 78351 Samotíšky |
jednatel | Jiří Hanel |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2000 do 12.6.2004 |
Adresa | Jílová 8, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 25852272 |
---|---|
Jméno: | SH MORAVA s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 2. 2000 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Toveřská 161/3, Samotišky 78351 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25852272 |
---|---|
Firma: | SH MORAVA s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Samotišky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 2. 2000 |
Sídlo: | , Samotišky |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |