SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zběšičky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zběšičky (70506051) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 13, 39843 Zběšičky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zběšičky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zběšičky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zběšičky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35345 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70506051 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zběšičky | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 13, Zběšičky 39843, Česká republika | 19.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Zběšičky, , | 1.1.2014 - 19.4.2016 |
starosta | Tomáš Pileček |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2020 |
Adresa | 90, 39161 Opařany |
starosta | Tomáš Pileček |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 15.10.2020 |
Adresa | 90, 39161 Opařany |
starosta | Tomáš Pileček |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2017 do 9.5.2019 |
Adresa | 90, 39161 Opařany |
starosta | Tomáš Pileček |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 5.1.2017 |
Adresa | 48, 39843 Zběšičky |
starosta | Tomáš Pileček |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 5.1.2017 |
Adresa | 48, 39843 Zběšičky |
IČO: | 70506051 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zběšičky |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Zběšičky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 2. 1996 |
Sídlo: | 13, Zběšičky 39843 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |