SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zbelítov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zbelítov (63899914) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 62, 39901 Zbelítov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zbelítov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zbelítov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zbelítov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35387 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63899914 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zbelítov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 62, Zbelítov 39901, Česká republika | 19.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Zbelítov, , | 1.1.2014 - 19.4.2016 |
starosta | Jaroslav Chvojan |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2020 |
Adresa | 6, 39901 Zbelítov |
starosta | Karel Kothera |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 2.10.2020 |
Adresa | 53, 39901 Zbelítov |
starosta | Karel Kothera |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 9.5.2019 |
Adresa | 53, 39901 Zbelítov |
IČO: | 63899914 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zbelítov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Zbelítov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 2. 1996 |
Sídlo: | 62, Zbelítov 39901 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |