SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlhlavy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlhlavy (65049632) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 25, 37341 Sedlec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlhlavy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlhlavy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlhlavy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32762 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65049632 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlhlavy | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 25, Sedlec 37341, Česká republika | 26.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 17, Sedlec 37341, Česká republika | 1.1.2014 - 26.4.2016 |
starosta | Josef Nachlinger |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2020 |
Adresa | 12, 37341 Sedlec |
Starosta | Josef Nachlinger |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2019 do 29.2.2020 |
Adresa | 12, 37341 Sedlec |
starosta | Josef Nachlinger |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2016 do 23.4.2019 |
Adresa | 12, 37341 Sedlec |
IČO: | 65049632 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlhlavy |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Sedlec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 1995 |
Sídlo: | 25, Sedlec 37341 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |