SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vidov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vidov (09365541) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 309, 37007 Vidov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vidov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vidov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vidov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 8. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 73699 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09365541 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vidov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 13.8.2020 |
Zapsána dne: | 13.8.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 168, Vidov 37007, Česká republika | 31.1.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 309, Vidov 37007, Česká republika | 1.6.2021 - 31.1.2023 |
Adresa: | 128, Vidov 37007, Česká republika | 26.9.2020 - 1.6.2021 |
Adresa: | 18, Vidov 37007, Česká republika | 13.8.2020 - 26.9.2020 |
starosta | Kamila Frčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2021 |
Adresa | 28, 37007 Vidov |
starosta | Mgr. Šárka Kostková |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2020 do 18.12.2021 |
Adresa | 128, 37007 Vidov |
IČO: | 09365541 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vidov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Vidov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 8. 2020 |
Sídlo: | 309, Vidov 37007 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |