SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice (63696924) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 223, 78815 Vernířovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32046 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63696924 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 223, Vernířovice 78815, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 60, Velké Losiny 78815, Česká republika | 28.6.2016 - 13.9.2016 |
Adresa: | , Vernířovice, , | 1.1.2014 - 28.6.2016 |
Starosta | Marie Kantorková |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | 60, 78815 Velké Losiny |
Starosta | Marie Kantorková |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2020 do 30.8.2023 |
Adresa | 192, 78815 Vernířovice |
starostka | Marie Kantorková |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 22.9.2020 |
Adresa | 192, 78815 Vernířovice |
IČO (identifikační číslo): | 63696924 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 14. 3. 1995 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 223, Vernířovice 78815 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Marie Kantorková |
---|
IČO: | 63696924 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Vernířovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 3. 1995 |
Sídlo: | 223, Vernířovice 78815 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |