SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno (63153807) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 55, 40334 Velké Chvojno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36923 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63153807 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 55, Velké Chvojno 40334, Česká republika | 5.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Velké Chvojno, Velké Chvojno /8 , | 1.1.2014 - 5.4.2016 |
starosta | Martina Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2020 |
Adresa | 13, 40334 Velké Chvojno |
starosta | Radim Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2018 do 13.10.2020 |
Adresa | 4, 40002 Velké Chvojno |
starosta | Iva Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 17.4.2018 |
Adresa | 7, 40334 Velké Chvojno |
starosta | Iva Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 17.4.2018 |
Adresa | 7, 40334 Velké Chvojno |
IČO: | 63153807 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Velké Chvojno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1997 |
Sídlo: | 55, Velké Chvojno 40334 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |