SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavice (65261780) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 3, 25601 Václavice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavice má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35661 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65261780 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 3, Václavice 25601, Česká republika | 15.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Václavice, , | 1.1.2014 - 15.6.2016 |
starosta | Milan Bačinský |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2021 |
Adresa | 201, 25742 Týnec nad Sázavou |
Starosta | Ondřej Pazdera |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2020 do 18.11.2021 |
Adresa | 21, 25601 Václavice |
starosta | Luboš Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2019 do 8.8.2020 |
Adresa | 12, 25601 Václavice |
starosta | Luboš Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 12, 25601 Václavice |
IČO (identifikační číslo): | 65261780 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 19. 4. 1996 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 3, Václavice 25601 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2018 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Pazdera |
---|
IČO: | 65261780 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Václavice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 4. 1996 |
Sídlo: | 3, Václavice 25601 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Pohostinství |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |