SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Určice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Určice (65762045) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 409, 79804 Určice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Určice má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Určice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Určice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 30422 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65762045 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Určice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 409, Určice 79804, Česká republika | 23.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Určice, , | 1.1.2014 - 23.9.2015 |
starosta | Alois Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2020 |
Adresa | 280, 79804 Určice |
starosta | Alois Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2015 do 24.6.2020 |
Adresa | 280, 79804 Určice |
IČO (identifikační číslo): | 65762045 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Určice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 409, Určice 79804 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 5. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mojmír Volf |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alois Mlčoch |
IČO: | 65762045 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Určice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Určice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | 409, Určice 79804 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |