SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úpořiny má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úpořiny (66090865) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Mírová 51, 41501 Bystřany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úpořiny má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úpořiny nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úpořiny na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34719 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66090865 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úpořiny | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mírová 51, Bystřany 41501, Česká republika | 23.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Bystřany, ÚPOŘINY , | 1.1.2014 - 23.2.2016 |
starosta | Helena Tvrzníková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2020 |
Adresa | Pražská 21, 41501 Bystřany |
starosta | Helena Tvrzníková |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 do 30.7.2020 |
Adresa | Pražská 21, 41501 Bystřany |
starosta | Helena Tvrzníková |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2016 do 1.8.2019 |
Adresa | Pražská 21, 41501 Bystřany |
IČO: | 66090865 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úpořiny |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Bystřany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 1. 1996 |
Sídlo: | Mírová 51, Bystřany 41501 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |