SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úhřetice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úhřetice (68249551) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 14, 53832 Úhřetice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úhřetice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úhřetice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úhřetice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 37196 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68249551 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úhřetice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Úhřetice 53832, Česká republika | 25.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Úhřetice, , | 1.1.2014 - 25.5.2015 |
starosta | Petr Douda |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2023 |
Adresa | 115, 53832 Úhřetice |
starosta | Petr Douda |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2020 do 1.4.2023 |
Adresa | kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice |
starosta | Petr Douda |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2019 do 24.6.2020 |
Adresa | kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice |
starosta | Petr Douda |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2015 do 24.10.2019 |
Adresa | kpt. Bartoše 332, 53009 Pardubice |
IČO: | 68249551 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Úhřetice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Úhřetice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1998 |
Sídlo: | 14, Úhřetice 53832 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |