SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uhlířov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uhlířov (70630704) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 55, 74784 Uhlířov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uhlířov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uhlířov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uhlířov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35250 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70630704 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uhlířov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 55, Uhlířov 74784, Česká republika | 15.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Uhlířov, , | 1.1.2014 - 15.12.2015 |
starosta | Vít Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2020 |
Adresa | 16, 74784 Uhlířov |
starosta | Miroslav Pavelek |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 16.7.2020 |
Adresa | 86, 74784 Uhlířov |
starosta | Miroslav Pavelek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2015 do 10.10.2017 |
Adresa | 86, 74784 Uhlířov |
starosta | Miroslav Pavelek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2015 do 10.10.2017 |
Adresa | 86, 74784 Uhlířov |
IČO: | 70630704 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uhlířov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Uhlířov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 2. 1996 |
Sídlo: | 55, Uhlířov 74784 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |