SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Údlice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Údlice (65078918) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Lázeňská 209, 43141 Údlice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Údlice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Údlice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Údlice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36001 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65078918 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Údlice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lázeňská 209, Údlice 43141, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Starosta | Ivana Zemánková |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2020 |
Adresa | Zámecká 112, 43141 Údlice |
starosta | Ivana Zemánková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2019 do 24.12.2020 |
Adresa | Zámecká 112, 43141 Údlice |
starostka | Ivana Zemánková |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2018 do 25.7.2019 |
Adresa | Zámecká 112, 43141 Údlice |
starostka | Ivana Sojková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 14.9.2018 |
Adresa | Zámecká 112, 43141 Údlice |
starostka | Ivana Sojková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 14.9.2018 |
Adresa | Zámecká 112, 43141 Údlice |
IČO: | 65078918 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Údlice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Údlice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 6. 1996 |
Sídlo: | Lázeňská 209, Údlice 43141 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |