SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tulešice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tulešice (45658269) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 65, 67173 Tulešice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tulešice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tulešice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tulešice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 30335 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45658269 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tulešice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 65, Tulešice 67173, Česká republika | 13.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Tulešice, , | 1.1.2014 - 13.10.2015 |
Starosta | Lubomír Valda |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2020 |
Adresa | 4, 67173 Tulešice |
starosta | Lubomír Valda |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 do 6.3.2020 |
Adresa | 4, 67173 Tulešice |
IČO: | 45658269 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tulešice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Tulešice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | 65, Tulešice 67173 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |