SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třešňový Újezdec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třešňový Újezdec (75156954) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 43, 38411 Lhenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třešňový Újezdec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třešňový Újezdec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třešňový Újezdec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36681 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75156954 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třešňový Újezdec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 43, Lhenice 38411, Česká republika | 28.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Lhenice, 40 , | 1.1.2014 - 28.6.2016 |
starosta | Josef Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2020 |
Adresa | 34, 38411 Lhenice |
Starosta | Josef Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2019 do 2.7.2020 |
Adresa | 34, 38411 Lhenice |
starosta | Josef Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2017 do 16.5.2019 |
Adresa | 34, 38411 Lhenice |
starosta | Josef Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 7.3.2017 |
Adresa | 34, 38411 Lhenice |
starosta | Josef Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 7.3.2017 |
Adresa | 34, 38411 Lhenice |
IČO: | 75156954 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třešňový Újezdec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Lhenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 11. 1996 |
Sídlo: | 43, Lhenice 38411 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |