SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebnuška má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebnuška (48382621) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 39, 33808 Zbiroh. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebnuška má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebnuška nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebnuška na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 29652 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48382621 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebnuška | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 39, Zbiroh 33808, Česká republika | 16.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Zbiroh, OÚ , | 1.1.2014 - 16.2.2016 |
Starosta | Zbyněk Knot |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2020 |
Adresa | Laudova 1003/26, 16300 Praha |
Szarosta | Zbyněk Knot |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2019 do 9.10.2020 |
Adresa | Laudova 1003/26, 16300 Praha |
starosta | Zbyněk Knot |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 4.7.2019 |
Adresa | Laudova 1003/26, 16300 Praha |
IČO: | 48382621 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebnuška |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Rokycany |
Základní územní jednotka: | Zbiroh |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | 39, Zbiroh 33808 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |