SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážnice (63455480) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese nám. 17. listopadu 1052, 69662 Strážnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34591 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63455480 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážnice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. 17. listopadu 1052, Strážnice 69662, Česká republika | 10.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Strážnice, Za Valy 1374 , | 1.1.2014 - 10.9.2015 |
starosta | Boris Gregorovič |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | Višňová 1829, 69662 Strážnice |
Starosta | Boris Gregorovič |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2020 do 28.7.2020 |
Adresa | Višňová 1829, 69662 Strážnice |
starosta | Boris Gregorovič |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 4.2.2020 |
Adresa | Višňová 1829, 69662 Strážnice |
IČO: | 63455480 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážnice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Strážnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1996 |
Sídlo: | nám. 17. listopadu 1052, Strážnice 69662 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |