SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sobotka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sobotka (64812049) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Březenská 244, 50743 Sobotka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sobotka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sobotka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sobotka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 30563 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64812049 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sobotka | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Březenská 244, Sobotka 50743, Česká republika | 9.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Sobotka, , | 1.1.2014 - 9.12.2015 |
starosta | Ing. Jaroslav Elebrant |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2020 |
Adresa | náměstí Míru 216, 50743 Sobotka |
Starosta | Ing. Jaroslav Elebrant |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 do 22.9.2020 |
Adresa | náměstí Míru 216, 50743 Sobotka |
starosta | Ing. Jaroslav Elebrant |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2015 do 12.9.2019 |
Adresa | náměstí Míru 216, 50743 Sobotka |
IČO: | 64812049 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sobotka |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Sobotka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 4. 1991 |
Sídlo: | Březenská 244, Sobotka 50743 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |