SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šlapanov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šlapanov (60127082) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 16, 58251 Šlapanov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šlapanov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šlapanov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šlapanov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32052 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60127082 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šlapanov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 16, Šlapanov 58251, Česká republika | 6.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | 14, Šlapanov 58251, Česká republika | 9.7.2015 - 6.3.2020 |
Adresa: | , Šlapanov, , | 1.1.2014 - 9.7.2015 |
starosta | Veronika Vyšinská |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | 130, 58251 Šlapanov |
starosta | Veronika Vyšinská |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2019 do 15.7.2020 |
Adresa | 130, 58251 Šlapanov |
starosta | Veronika Vyšinská |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2015 do 9.11.2019 |
Adresa | 130, 58251 Šlapanov |
IČO: | 60127082 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šlapanov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Šlapanov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 3. 1995 |
Sídlo: | 16, Šlapanov 58251 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |