SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice (65996551) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Komenského 55/4, 25092 Šestajovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34742 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65996551 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 55/4, Šestajovice 25092, Česká republika | 3.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Šestajovice, , | 1.1.2014 - 3.5.2016 |
starosta | Josef Konta |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2020 |
Adresa | Na Ladech 111/9, 25092 Šestajovice |
starosta | Josef Konta |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2019 do 16.10.2020 |
Adresa | Na Ladech 111/9, 25092 Šestajovice |
starosta | Josef Konta |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2016 do 7.3.2019 |
Adresa | Na Ladech 111/9, 25092 Šestajovice |
IČO: | 65996551 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Šestajovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 1. 1996 |
Sídlo: | Komenského 55/4, Šestajovice 25092 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |