SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec (64270459) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 96, 67571 Sedlec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34559 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64270459 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 96, Sedlec 67571, Česká republika | 9.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Sedlec, , | 1.1.2014 - 9.7.2015 |
starosta | Alois Chládek |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | 75, 67571 Sedlec |
Starosta | Alois Chládek |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2019 do 15.7.2020 |
Adresa | 75, 67571 Sedlec |
starosta | Alois Chládek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2015 do 11.12.2019 |
Adresa | 75, 67571 Sedlec |
IČO: | 64270459 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Sedlec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1996 |
Sídlo: | 96, Sedlec 67571 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |