SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Salavice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Salavice (65802934) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 61, 58901 Třešť. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Salavice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Salavice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Salavice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 30206 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65802934 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Salavice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 61, Třešť 58901, Česká republika | 5.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 40, Třešť 58901, Česká republika | 8.6.2015 - 5.8.2015 |
Adresa: | , Třešť, Salavice , | 1.1.2014 - 8.6.2015 |
starosta | Martin Pešta |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2024 |
Adresa | 71, 58901 Třešť |
starosta | Martin Pešta |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2019 do 30.1.2024 |
Adresa | 71, 58901 Třešť |
starosta | Zdeněk Záboj |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2017 do 12.6.2019 |
Adresa | Soukenická 374, 58301 Chotěboř |
starosta | Zdeněk Záboj |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2015 do 6.8.2017 |
Adresa | 37, 58901 Třešť |
IČO: | 65802934 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Salavice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Třešť |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | 61, Třešť 58901 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |