SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šakvice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šakvice (65805470) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Pekařská 241, 69167 Šakvice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šakvice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šakvice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šakvice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 31695 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65805470 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šakvice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pekařská 241, Šakvice 69167, Česká republika | 6.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Šakvice, , | 1.1.2014 - 6.1.2016 |
starosta | Jaroslav Trávník |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2020 |
Adresa | Výhon 416, 69167 Šakvice |
Starosta | Jaroslav Trávník |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 20.6.2020 |
Adresa | Výhon 416, 69167 Šakvice |
starosta | Jaroslav Trávník |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 28.1.2020 |
Adresa | Výhon 416, 69167 Šakvice |
IČO: | 65805470 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šakvice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Šakvice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 2. 1995 |
Sídlo: | Pekařská 241, Šakvice 69167 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |