SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řikonín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 16, 59451 Řikonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řikonín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řikonín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řikonín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35269 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48899976 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řikonín | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 16, Řikonín 59451, Česká republika | 14.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Řikonín, , | 1.1.2014 - 14.5.2015 |
starosta | Jaroslav Holub |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2020 |
Adresa | 13, 59451 Řikonín |
starosta | Jaroslav Holub |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2019 do 8.10.2020 |
Adresa | 13, 59451 Řikonín |
starosta | Jaroslav Holub |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2015 do 10.12.2019 |
Adresa | 13, 59451 Řikonín |
IČO: | 48899976 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řikonín |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Řikonín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 2. 1996 |
Sídlo: | 16, Řikonín 59451 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |