SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ratiboř má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 37, 37701 Ratiboř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ratiboř má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ratiboř nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ratiboř na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 29712 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60819791 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ratiboř | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 37, Ratiboř 37701, Česká republika | 30.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 55, Ratiboř 37701, Česká republika | 1.1.2014 - 30.6.2015 |
Starosta | Ing. Karel Voldán |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2022 |
Adresa | 105, 37701 Ratiboř |
Starosta | Ing. Karel Voldán |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2020 do 23.12.2022 |
Adresa | 95, 37701 Ratiboř |
starosta | Jaroslav Trník |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2018 do 29.5.2020 |
Adresa | 23, 37701 Ratiboř |
starosta | Radek Miklík |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 15.10.2018 |
Adresa | 59, 37701 Ratiboř |
IČO: | 60819791 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ratiboř |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Ratiboř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | 37, Ratiboř 37701 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |