SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rakšice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rakšice (44026633) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Havlíčkova 1071, 67201 Moravský Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rakšice má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rakšice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rakšice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 30666 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44026633 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rakšice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 1071, Moravský Krumlov 67201, Česká republika | 28.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 1073, Moravský Krumlov 67201, Česká republika | 1.1.2014 - 28.12.2015 |
Starosta | Zbyněk Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2020 |
Adresa | Zdeňka Nejedlého 1201, 67201 Moravský Krumlov |
starosta | Jiří Kleibl |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 do 15.10.2019 |
Adresa | Šedrlova 1164, 67201 Moravský Krumlov |
IČO (identifikační číslo): | 44026633 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rakšice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 10. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Havlíčkova 1071, Moravský Krumlov 67201 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 5. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 14. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 5. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 1. 1995 |
Ukončení oprávnění | 2. 2. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Zbyněk Bartoš |
---|
IČO: | 44026633 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rakšice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Moravský Krumlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 4. 1991 |
Sídlo: | Havlíčkova 1071, Moravský Krumlov 67201 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |