SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radnice (48382370) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Pikova 424, 33828 Radnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radnice má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 29670 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48382370 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radnice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pikova 424, Radnice 33828, Česká republika | 23.2.2016 |
---|
starosta | Josef Beran |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2019 |
Adresa | náměstí Kašpara Šternberka 67, 33828 Radnice |
starosta | Petr Volín |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2018 do 23.4.2019 |
Adresa | Za Ohradou 60, 33828 Radnice |
starosta | Petr Volín |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 31.8.2018 |
Adresa | Pikova 432, 33828 Radnice |
starosta | Jaroslav Karela |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2016 do 28.6.2016 |
Adresa | Puchmajerova 525, 33828 Radnice |
starosta | Jaroslav Karela |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2016 do 28.6.2016 |
Adresa | Puchmajerova 525, 33828 Radnice |
IČO (identifikační číslo): | 48382370 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radnice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pikova 424, Radnice 33828 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Volín |
---|
IČO: | 48382370 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radnice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Rokycany |
Základní územní jednotka: | Radnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | Pikova 424, Radnice 33828 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |