SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč - Obořiště má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 14, 39301 Nová Cerekev. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč - Obořiště má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč - Obořiště nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč - Obořiště na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32078 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70901147 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč - Obořiště | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Nová Cerekev 39301, Česká republika | 18.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 63, Nová Cerekev 39301, Česká republika | 1.1.2014 - 18.6.2015 |
starosta | Antonín Novák |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | 53, 39301 Nová Cerekev |
starosta | Tomáš Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2021 do 29.4.2023 |
Adresa | 78, 39301 Nová Cerekev |
starosta | Tomáš Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2020 do 9.6.2021 |
Adresa | 56, 39301 Nová Cerekev |
starosta | Antonín Novák |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2019 do 24.6.2020 |
Adresa | 53, 39301 Nová Cerekev |
starosta | Antonín Novák |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2015 do 29.11.2019 |
Adresa | 53, 39301 Nová Cerekev |
IČO: | 70901147 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč - Obořiště |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Nová Cerekev |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 3. 1995 |
Sídlo: | 14, Nová Cerekev 39301 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |