SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 55, 53862 Přestavlky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 37198 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68249187 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 55, Přestavlky 53862, Česká republika | 19.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Přestavlky, , | 1.1.2014 - 19.5.2015 |
starosta | Pavel Häusl |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2022 |
Adresa | 100, 53862 Přestavlky |
starosta | Simona Bakešová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2020 do 26.2.2022 |
Adresa | 54, 53862 Přestavlky |
starosta | Stanislav Kudrnka |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 do 2.7.2020 |
Adresa | 37, 53862 Přestavlky |
starosta | Stanislav Kudrnka |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2015 do 26.10.2019 |
Adresa | 37, 53862 Přestavlky |
IČO: | 68249187 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Přestavlky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1998 |
Sídlo: | 55, Přestavlky 53862 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |