SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Kolovraty má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Kolovraty (65999070) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Nad zbrojnicí 390/1, 10300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Kolovraty má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Kolovraty nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Kolovraty na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32427 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65999070 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Kolovraty | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad zbrojnicí 390/1, Praha 10300, Česká republika | 26.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Praha-Kolovraty, MÍROVÁ 390 , | 1.1.2014 - 26.4.2016 |
starosta | Patrik Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2020 |
Adresa | Mírová 423/23, 10300 Praha |
starosta | Michal Oplt |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2019 do 7.3.2020 |
Adresa | Mladotova 666/5, 10300 Praha |
starosta | Michal Oplt |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2016 do 12.2.2019 |
Adresa | Mladotova 666/5, 10300 Praha |
IČO: | 65999070 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Kolovraty |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kolovraty |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 7. 1995 |
Sídlo: | Nad zbrojnicí 390/1, Praha 10300 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |