SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Postoloprty má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Postoloprty (64023737) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Smetanova 528, 43942 Postoloprty. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Postoloprty má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Postoloprty nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Postoloprty na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36127 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64023737 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Postoloprty | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Smetanova 528, Postoloprty 43942, Česká republika | 23.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Postoloprty, , | 1.1.2014 - 23.3.2016 |
starosta | Martin Pošta |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2022 |
Adresa | Dvořákova 567, 43942 Postoloprty |
starosta | Martin Pošta |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2020 do 31.3.2022 |
Adresa | Dvořákova 588, 43942 Postoloprty |
Starosta | Miroslav Göbl |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2019 do 16.7.2020 |
Adresa | Školní 218, 43942 Postoloprty |
starosta | Miroslav Göbl |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2018 do 25.7.2019 |
Adresa | Školní 218, 43942 Postoloprty |
starosta | Miroslav Göbl |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 do 13.2.2018 |
Adresa | Školní 218, 43942 Postoloprty |
starosta | Miroslav Göbl |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 do 13.2.2018 |
Adresa | Školní 218, 43942 Postoloprty |
IČO: | 64023737 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Postoloprty |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Postoloprty |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 6. 1996 |
Sídlo: | Smetanova 528, Postoloprty 43942 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |