SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polabec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polabec (65742281) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Zahradní 116, 29001 Poděbrady. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polabec má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polabec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polabec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65742281 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polabec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zahradní 116, Poděbrady 29001, Česká republika | 7.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Poděbrady, Polabec , | 1.1.2014 - 7.6.2016 |
starosta | Luděk Hejcman |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2021 |
Adresa | Poděbradská 240, 29001 Písková Lhota |
starosta | Luděk Hejcman |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2021 do 24.9.2021 |
Adresa | Poděbradská 109, 29001 Písková Lhota |
starosta | Luděk Hejcman |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2019 do 11.3.2021 |
Adresa | Poděbradská 109, 29001 Písková Lhota |
starosta | Luděk Hejcman |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2016 do 1.4.2019 |
Adresa | Poděbradská 109, 29001 Písková Lhota |
IČO (identifikační číslo): | 65742281 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polabec |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Zahradní 116, Poděbrady 29001 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Luděk Hejcman |
---|
IČO: | 65742281 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polabec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Poděbrady |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1996 |
Sídlo: | Zahradní 116, Poděbrady 29001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |