SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec (45334773) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Zemědělské náměstí 169/3A, 31200 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 29623 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45334773 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zemědělské náměstí 169/3a, Plzeň 31200, Česká republika | 17.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Plzeň 4, , | 1.1.2014 - 17.5.2016 |
starosta | Tomáš Kalný |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2021 |
Adresa | K Studánce 109/2, 31200 Plzeň |
starosta | Josef Šedivec |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2019 do 2.7.2021 |
Adresa | Zemědělské náměstí 1/1, 31200 Plzeň |
starosta | Josef Šedivec |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2016 do 12.6.2019 |
Adresa | Zemědělské náměstí 1/1, 31200 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 45334773 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Zemědělské náměstí 169/3, Plzeň 31200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 4. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1992 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Šedivec |
---|
IČO: | 45334773 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | Zemědělské náměstí 169/3, Plzeň 31200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |