SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčnov (72066458) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 6, 38301 Pěčnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčnov má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 33683 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72066458 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčnov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 6, Pěčnov 38301, Česká republika | 26.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Pěčnov, , | 1.1.2014 - 26.4.2016 |
starosta | Josef Falář |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2020 |
Adresa | 59, 38301 Pěčnov |
Starosta | Josef Falář |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2019 do 7.3.2020 |
Adresa | 59, 38301 Pěčnov |
starosta | Josef Falář |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2016 do 16.5.2019 |
Adresa | 59, 38301 Pěčnov |
IČO (identifikační číslo): | 72066458 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčnov |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 6. 12. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 59, Pěčnov 38301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Falář |
---|
IČO: | 72066458 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčnov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Pěčnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 12. 1995 |
Sídlo: | 6, Pěčnov 38301 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |