SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osiky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osiky (65338839) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 63, 67923 Osiky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osiky má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osiky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osiky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32287 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65338839 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osiky | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 63, Osiky 67923, Česká republika | 10.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 67, Osiky 67923, Česká republika | 1.1.2014 - 10.9.2015 |
starosta | Lukáš Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2022 |
Adresa | 58, 67923 Osiky |
starosta | Lukáš Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2020 do 3.8.2022 |
Adresa | 67, 67923 Osiky |
starosta | Lukáš Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 30.7.2020 |
Adresa | 67, 67923 Osiky |
starosta | Lukáš Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 28.12.2019 |
Adresa | 67, 67923 Osiky |
starosta | Martin Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | 63, 67923 Osiky |
IČO (identifikační číslo): | 65338839 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osiky |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 2. 6. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 63, Osiky 67923 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 5. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 5. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Zeman |
---|
IČO: | 65338839 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osiky |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Osiky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 6. 1995 |
Sídlo: | 63, Osiky 67923 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |