SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Leštiny má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Leštiny (62696203) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 33, 58282 Nová Ves u Leštiny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Leštiny má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Leštiny nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Leštiny na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34356 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62696203 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Leštiny | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 33, Nová Ves u Leštiny 58282, Česká republika | 9.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Nová Ves u Leštiny, , | 1.1.2014 - 9.7.2015 |
starosta | Josef Pipek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 |
Adresa | 5, 58282 Nová Ves u Leštiny |
starosta | Josef Pipek |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2019 do 8.7.2020 |
Adresa | 5, 58282 Nová Ves u Leštiny |
starosta | Josef Pipek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2015 do 22.11.2019 |
Adresa | 5, 58282 Nová Ves u Leštiny |
IČO: | 62696203 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Leštiny |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Nová Ves u Leštiny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1996 |
Sídlo: | 33, Nová Ves u Leštiny 58282 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |