SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Chotěboře má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Chotěboře (60128763) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 78, 58273 Nová Ves u Chotěboře. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Chotěboře má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Chotěboře nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Chotěboře na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32003 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60128763 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Chotěboře | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 78, Nová Ves u Chotěboře 58273, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta | Miloš Plašil |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 |
Adresa | 63, 58262 Sobíňov |
starosta | Miloš Plašil |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2020 do 8.7.2020 |
Adresa | 63, 58262 Sobíňov |
starosta | Miloš Plašil |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 do 1.2.2020 |
Adresa | 154, 58273 Nová Ves u Chotěboře |
starosta | Miloš Plašil |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 15.11.2019 |
Adresa | 154, 58273 Nová Ves u Chotěboře |
starosta | Jaroslav Hospodka |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | 11, 58301 Nová Ves u Chotěboře |
IČO (identifikační číslo): | 60128763 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Chotěboře |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 6. 3. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 78, Nová Ves u Chotěboře 58273 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Miloš Plašil |
---|
IČO: | 60128763 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Chotěboře |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Nová Ves u Chotěboře |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 3. 1995 |
Sídlo: | 78, Nová Ves u Chotěboře 58273 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |