SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nicov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nicov (75134233) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 33, 38473 Nicov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nicov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nicov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nicov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36081 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75134233 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nicov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 33, Nicov 38473, Česká republika | 26.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Nicov, , | 1.1.2014 - 26.4.2016 |
starosta | Jan Šašek |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2020 |
Adresa | 3, 38473 Nicov |
Starosta | Ing. Jan Šašek |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2019 do 24.6.2020 |
Adresa | 3, 38473 Nicov |
starosta | Ing. Jan Šašek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2016 do 16.5.2019 |
Adresa | 3, 38473 Nicov |
IČO: | 75134233 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nicov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Nicov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 6. 1996 |
Sídlo: | 33, Nicov 38473 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |