SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nenkovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nenkovice (64479633) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 45, 69637 Nenkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a již ukončila svou činnost. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nenkovice má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nenkovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nenkovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35577 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64479633 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nenkovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 45, Nenkovice 69637, Česká republika | 10.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Nenkovice, , | 1.1.2014 - 10.9.2015 |
starosta | Pavel Marada |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | 180, 69637 Nenkovice |
Starosta | Pavel Marada |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2020 do 15.7.2020 |
Adresa | 180, 69637 Nenkovice |
starosta | Pavel Marada |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 5.2.2020 |
Adresa | 180, 69637 Nenkovice |
IČO (identifikační číslo): | 64479633 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nenkovice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 26. 3. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 45, Nenkovice 69637 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 6. 3. 2015 |
Přerušeno od | 30. 10. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2015 |
Přerušeno od | 30. 10. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2015 |
Přerušeno od | 30. 10. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Marada |
---|
IČO: | 64479633 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nenkovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Nenkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 3. 1996 |
Sídlo: | 45, Nenkovice 69637 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |