SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava a Přívoz - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava a Přívoz - v likvidaci (64989933) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava a Přívoz - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava a Přívoz - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava a Přívoz - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32021 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64989933 | |
Jméno: | Sbor dobrovolných hasičů Mor.Ostrava a Přívoz | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Věřitelé spolku se vyzývají, aby ve lhůtě tří měsíců a dvou týdnů ode dne zveřejnění tohoto zápisu přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, na adrese sídla likvidátora nebo do datové schránky likvidátora ID datové schránky: nrfnn42. K přihlášce je nutno připojit listiny (v papírové či elektronické podobě), které daný nárok osvědčují. | 14.8.2024 | |
Valná hromada Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČO 004 42 739 sídlem Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha rozhodla dne o 20.5.2024 zrušení spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 649 89 933 sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava a jeho likvidaci. | 14.8.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Ostrava 70200, Česká republika | 15.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Zákrejsova 53/3, Ostrava 70200, Česká republika | 1.1.2014 - 15.7.2016 |
starosta | Ladislav Čabla |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2020 |
Adresa | Bohumínská 443/53, 71000 Ostrava |
starosta | Ladislav Čabla |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2017 do 20.6.2020 |
Adresa | Bohumínská 443/53, 71000 Ostrava |
starosta | Ladislav Čabla |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 25.9.2017 |
Adresa | Bohumínská 443/53, 71000 Ostrava |
IČO: | 64989933 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava a Přívoz - v likvidaci |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 3. 1995 |
Sídlo: | náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Ostrava 70200 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |