SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 146, 59254 Moravec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravec má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 31449 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65759478 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravec | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 146, Moravec 59254, Česká republika | 14.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Moravec, , | 1.1.2014 - 14.5.2015 |
starosta | Radek Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2020 |
Adresa | 48, 59254 Moravec |
starosta | Radek Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2019 do 15.9.2020 |
Adresa | 48, 59254 Moravec |
starosta | Radek Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2015 do 13.12.2019 |
Adresa | 48, 59254 Moravec |
IČO: | 65759478 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Moravec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 2. 1995 |
Sídlo: | 146, Moravec 59254 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |