SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mokošín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mokošín (65668961) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 27, 53501 Mokošín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mokošín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mokošín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mokošín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34695 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65668961 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mokošín | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 27, Mokošín 53501, Česká republika | 19.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Mokošín, , | 1.1.2014 - 19.10.2015 |
starosta | Miroslav Vápeník |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 |
Adresa | 38, 53501 Mokošín |
Starosta | Miroslav Vápeník |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 do 4.8.2020 |
Adresa | 38, 53501 Mokošín |
starosta | Miroslav Vápeník |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 26.9.2019 |
Adresa | 38, 53501 Mokošín |
IČO: | 65668961 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mokošín |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Mokošín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 1. 1996 |
Sídlo: | 27, Mokošín 53501 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |