SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladkov (65336801) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 37, 67901 Boskovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36406 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65336801 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladkov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 37, Boskovice 67901, Česká republika | 10.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 47, Boskovice 67901, Česká republika | 1.1.2014 - 10.9.2015 |
starosta | Jiří Stejskal |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | 93, 67901 Boskovice |
starosta | Bedřich Antl |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2019 do 15.7.2020 |
Adresa | 23, 67901 Boskovice |
starosta | Bedřich Antl |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 24.12.2019 |
Adresa | 23, 67901 Boskovice |
IČO: | 65336801 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladkov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Boskovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 8. 1996 |
Sídlo: | 37, Boskovice 67901 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |