SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minice (65601301) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Na Vršku 196, 27801 Kralupy nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36286 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65601301 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Vršku 196, Kralupy nad Vltavou 27801, Česká republika | 28.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská 76, Kralupy nad Vltavou 27801, Česká republika | 1.1.2014 - 28.6.2016 |
starosta | Marek Škabrada |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2020 |
Adresa | Horní 61, 27801 Kralupy nad Vltavou |
starosta | Marek Škabrada |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2019 do 18.3.2020 |
Adresa | Horní 61, 27801 Kralupy nad Vltavou |
starosta | Marek Škabrada |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 7.3.2019 |
Adresa | Horní 61, 27801 Kralupy nad Vltavou |
IČO: | 65601301 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Kralupy nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 7. 1996 |
Sídlo: | Na Vršku 196, Kralupy nad Vltavou 27801 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |