SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mikulůvka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mikulůvka (63701979) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 164, 75624 Mikulůvka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mikulůvka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mikulůvka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mikulůvka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35894 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63701979 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mikulůvka | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 164, Mikulůvka 75624, Česká republika | 9.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 5, Mikulůvka 75624, Česká republika | 1.1.2014 - 9.2.2016 |
starosta | Radek Potočný |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2022 |
Adresa | 90, 75624 Mikulůvka |
starosta | Bohuslav Novosád |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2020 do 17.3.2022 |
Adresa | 5, 75624 Mikulůvka |
starosta | Bohuslav Novosád |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2016 do 10.6.2020 |
Adresa | 5, 75624 Mikulůvka |
IČO: | 63701979 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mikulůvka |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Mikulůvka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 5. 1996 |
Sídlo: | 164, Mikulůvka 75624 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |