SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míchov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míchov (65338561) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 41, 67961 Míchov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míchov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míchov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míchov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32294 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65338561 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míchov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 41, Míchov 67961, Česká republika | 10.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 42, Míchov 67961, Česká republika | 1.1.2014 - 10.9.2015 |
Starosta | Jakub Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2020 do 12.7.2022 |
Adresa | 41, 67961 Míchov |
starosta | Jakub Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2019 do 8.10.2020 |
Adresa | 41, 67961 Míchov |
starosta | Jakub Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 20.12.2019 |
Adresa | 41, 67961 Míchov |
IČO: | 65338561 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míchov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Míchov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 6. 1995 |
Sídlo: | 41, Míchov 67961 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |