SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Merklín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Merklín (63557134) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 6, 36234 Merklín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Merklín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Merklín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Merklín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35117 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63557134 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Merklín | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 6, Merklín 36234, Česká republika | 5.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Merklín, , | 1.1.2014 - 5.4.2016 |
starosta | Jan Rams |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | 33, 36234 Merklín |
starosta | Michal Peťák |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2019 do 23.3.2021 |
Adresa | 3, 36234 Merklín |
starosta | Michal Peťák |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2017 do 18.7.2019 |
Adresa | 3, 36234 Merklín |
starosta | Michal Peťák |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 21.4.2017 |
Adresa | 108, 36234 Merklín |
starosta | Michal Peťák |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 21.4.2017 |
Adresa | 108, 36234 Merklín |
IČO: | 63557134 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Merklín |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Merklín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 2. 1996 |
Sídlo: | 6, Merklín 36234 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |