SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Medlice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Medlice (45657238) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 67, 67140 Medlice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Medlice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Medlice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Medlice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 30288 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45657238 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Medlice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 67, Medlice 67140, Česká republika | 13.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Medlice, , | 1.1.2014 - 13.10.2015 |
Starosta | Bohumil Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2020 |
Adresa | V Zahradách 247, 67182 Dobšice |
starosta | Bohumil Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 do 3.6.2020 |
Adresa | V Zahradách 247, 67182 Dobšice |
IČO: | 45657238 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Medlice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Medlice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | 67, Medlice 67140 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |